LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES DEMETRIO SL | Administrador Unico | 27/01/2023 | |
EXPORTACIONES PRIMEX SL | Apoderado Solidario | 20/09/2019 | |
VYOOTRIP SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 30/05/2019 | |
VIAJES DEMETRIO SL | Apoderado | 29/11/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS
Empresa: VIAJES DEMETRIO SL
Administrador Unico
- Lopez Martos Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 620 , F 35, S 8, H J 16129, I/A 5 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-23
Empresa: EXPORTACIONES PRIMEX SL
Apoderado Solidario
- Lopez Martos Antonio Jesus
- Pereira Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 185, S 8, H J 22818, I/A 2 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-23
Empresa: VYOOTRIP SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lopez Martos Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 211, S 8, H J 23730, I/A 1 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-23
Empresa: VIAJES DEMETRIO SL
Apoderado
- Lopez Martos Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 53, S 8, H J 16129, I/A 4 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-23
Información de LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARTOS ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos