LOPEZ MARTINEZ MARTIN
Informe ejecutivo de LOPEZ MARTINEZ MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MARTINEZ MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FURGO COSTA SL | Administrador Unico | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MARTINEZ MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARTINEZ MARTIN
Empresa: ESCAYOLAS SERDAV SL
Liquidador
- Lopez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380, L 3289, F 166, S 8, H MA 93522, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: ESCAYOLAS SERDAV SL
Administrador Unico
- Lopez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380, L 3289, F 166, S 8, H MA 93522, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-29
Empresa: FURGO COSTA SL
Administrador Unico
- Lopez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4267 , F 206, S 8, H A 168325, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-03
Información de LOPEZ MARTINEZ MARTIN
Mostramos los datos de LOPEZ MARTINEZ MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARTINEZ MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos