LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAMI SA | Presidente | 26/07/2023 | |
SALAMI SA | Consejero | 26/07/2023 | |
SALAMI SA | Apoderado Solidario | 22/08/2022 | |
CASTILLO DE COYANZA SL | Socio Unico | 18/06/2021 | |
CASTILLO DE COYANZA SL | Administrador Unico | 18/06/2021 | |
MCLOPEZ Y JULIANASR SL | Administrador Solidario | 11/07/2016 | |
PRODUCCIONES PAN PA'HOY SL | Socio Unico | 27/04/2015 | |
PRODUCCIONES PAN PA'HOY SL | Administrador Unico | 27/04/2015 | |
SIGLO XV REGALO Y DECORACION SL | Apoderado | 10/12/2014 | |
MOTOS HOMBRADOS SL | Apoderado | 25/09/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: SALAMI SA
Consejero
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- Lopez Martinez Maria Luisa
- Martinez Diaz Mercedes
- Santamaria Velasco Federico
Presidente
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 101, S 8, H S 1338, I/A 30 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-39
Empresa: SALAMI SA
Consejero
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- Lopez Martinez Maria Luisa
- Martinez Diaz Mercedes
- Santamaria Velasco Federico
Presidente
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 101, S 8, H S 1338, I/A 30 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-39
Empresa: SALAMI SA
Apoderado Solidario
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- Martinez Diaz Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 99, S 8, H S 1338, I/A 28 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-39
Empresa: SANTANDER DELICATESSEN CONSORTIUM SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- Salmon Garcia De Los Salmones Candido
Consejero
- Casas Albajara Alberto
- Iglesias Vallejo Cesar
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- Ruisoto Gaño Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 150, S 8, H S 30043, I/A 5 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-39
Empresa: CASTILLO DE COYANZA SL
Administrador Unico
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 201, S 8, H T 57207, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-43
Empresa: CASTILLO DE COYANZA SL
Socio Único
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 201, S 8, H T 57207, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-43
Empresa: SALAMI SA
Presidente
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 98, S 8, H S 1338, I/A 22 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-39
Empresa: SALAMI SA
Consejero
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- Lopez Martinez Maria Luisa
- Martinez Diaz Mercedes
- Santamaria Velasco Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 26, S 8, H S 1338, I/A 21 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-39
Empresa: SALAMI SA
Consejero
- Lopez Martinez Juan Antonio
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- Martinez Diaz Mercedes
- Santamaria Velasco Federico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771 , F 26, S 8, H S 1338, I/A 21 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-39
Empresa: MCLOPEZ Y JULIANASR SL
Administrador Solidario
- Lopez Martinez Maria Del Carmen
- San Roman Esteban Juliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34955 , F 39, S 8, H M 628705, I/A 1 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos