LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER
Informe ejecutivo de LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODIGO CALMAR SL | Administrador Unico | 02/02/2024 | |
FRED GIRONA TRANSPORTS 1999 SL | Administrador Unico | 14/06/2017 | |
FRED GIRONA TRANSPORTS 1999 SL | Apoderado Solidario | 20/06/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER
Empresa: CODIGO CALMAR SL
Administrador Unico
- Lopez Martinez Joanna Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49118 , F 218, S 8, H B 608395, I/A 1 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-08
Empresa: TRANSFASHION 2011 SL
Apoderado
- Lopez Martinez Joanna Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42675 , F 184, S 8, H B 413924, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: FRED GIRONA TRANSPORTS 1999 SL
Administrador Unico
- Lopez Martinez Joanna Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37722 , F 166, S 8, H B 309927, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Empresa: FRED GIRONA TRANSPORTS 1999 SL
Apoderado Solidario
- Lopez Martinez Joanna Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37722 , F 165, S 8, H B 309927, I/A 5 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
Empresa: MOZART SMART SL
Administrador Unico
- Lopez Martinez Joanna Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40495 , F 192, S 8, H B 364877, I/A 3 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Empresa: TRANSFASHION 2011 SL
Apoderado
- Lopez Martinez Joanna Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42675 , F 182, S 8, H B 413924, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-08
Información de LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER
Mostramos los datos de LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARTINEZ JOANNA ROSER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos