LOPEZ MARTIN ISABEL
Informe ejecutivo de LOPEZ MARTIN ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MARTIN ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISTHA TEL TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 09/02/2017 | |
SANDIREY SL | Apoderado Solidario | 20/06/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MARTIN ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARTIN ISABEL
Empresa: ISTHA TEL TELECOMUNICACIONES SL
Apoderado
- Lopez Martin Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35607 , F 92, S 8, H M 639951, I/A 2 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Empresa: JUSTMELON SL
Apoderado Solidario
- Lopez Martin Isabel
- Rodriguez Lopez Isabel Maria
- Rodriguez Lopez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 10, S 8, H AL 42616, I/A 4 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-04
Empresa: JUSTMELON SL
Apoderado Solidario
- Garcia Fontenla Justo
- Lopez Martin Isabel
- Rodriguez Lopez Isabel Maria
- Rodriguez Lopez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630 , F 9, S 8, H AL 42616, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-04
Empresa: SANDIREY SL
Apoderado Solidario
- Lopez Martin Isabel
- Rodriguez Lopez Ester
- Rodriguez Lopez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 148, S 8, H AL 36481, I/A 2 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-04
Información de LOPEZ MARTIN ISABEL
Mostramos los datos de LOPEZ MARTIN ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARTIN ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos