LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO
Informe ejecutivo de LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEY MANAGEMENT PARTNERS SL | Administrador Unico | 28/02/2020 | |
KEY MANAGEMENT PARTNERS SL | Socio Unico | 26/02/2020 | |
MICONTA SISTEMAS SL | Administrador Solidario | 22/01/2020 | |
ONESTART ADVISORS SL | Administrador Unico | 19/12/2016 | |
XENOPS INVESTMENT SL | Socio Unico | 23/02/2016 | |
XENOPS INVESTMENT SL | Administrador Unico | 23/02/2016 | |
GAYCON FISCAL SL | Administrador Solidario | 22/04/2014 | |
ABTAO SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 21/04/2014 | |
ICONTA APLICACIONES SL | Socio Unico | 31/01/2014 | |
ICONTA APLICACIONES SL | Administrador Unico | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO
Empresa: ONCE UPON A TARTE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33216 , F 31, S 8, H M 597752, I/A 3 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Empresa: ONCE UPON A TARTE ESPAÑA SL
Nuevo Socio Único
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33216 , F 31, S 8, H M 597752, I/A 2 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: MITT MGF SL
Administrador Solidario
- Camacho Collado Eduardo
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11581 , F 43, S 8, H M 181853, I/A 5 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: CONTAWEB SL
Administrador Unico
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35342 , F 198, S 8, H M 635368, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: TUCAN FELIZ SL
Administrador Unico
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31569 , F 4, S 8, H M 568072, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: TUCAN FELIZ SL
Socio Único
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31569 , F 4, S 8, H M 568072, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: GAYCON FISCAL SL
Administrador Solidario
- Camacho Collado Eduardo
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 63, S 8, H M 365566, I/A 2 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Empresa: GAYCON CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Camacho Collado Eduardo
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20467 , F 55, S 8, H M 362091, I/A 5 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
Empresa: ICONTA APLICACIONES SL
Socio Único
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 63, S 8, H M 572062, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: ICONTA APLICACIONES SL
Administrador Unico
- Lopez Martin Carlos Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 61, S 8, H M 572062, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Información de LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO
Mostramos los datos de LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARTIN CARLOS AUGUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos