LOPEZ MARQUEZ JOSE
Informe ejecutivo de LOPEZ MARQUEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MARQUEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTMENTS AND BUSINESS INCENTIVES LUCCA83 SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | |
VISOLUX ZAMORA SL | Administrador Unico | 13/05/2015 | |
LOYRUZ SL | Administrador Unico | 12/03/2013 | |
MANTENIMIENTOS Y REFORMAS RAMAIG SL | Administrador Unico | 13/04/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MARQUEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARQUEZ JOSE
Empresa: ALXA 12 MARKET STUDIES SL
Liquidador
- Lopez Marquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46893 , F 164, S 8, H B 534481, I/A 5 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-08
Empresa: ALXA 12 MARKET STUDIES SL
Administrador Unico
- Lopez Marquez Jose
Liquidador
- Lopez Marquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46893 , F 164, S 8, H B 534481, I/A 5 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-08
Administrador Unico
- Lopez Marquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46893 , F 147, S 8, H B 534479, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Empresa: ALXA 12 MARKET STUDIES SL
Administrador Unico
- Lopez Marquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46893 , F 160, S 8, H B 534481, I/A 1 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Empresa: VISOLUX ZAMORA SL
Administrador Unico
- Lopez Marquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 6, S 8, H CO 35743, I/A 2 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-14
Empresa: LOYRUZ SL
Administrador Unico
- Lopez Marquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 89, S 8, H CO 15602, I/A 2 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-14
Empresa: MANTENIMIENTOS Y REFORMAS RAMAIG SL
Administrador Unico
- Lopez Marquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4001, L 2912, F 163, S 8, H MA 82808, I/A 3 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-29
Información de LOPEZ MARQUEZ JOSE
Mostramos los datos de LOPEZ MARQUEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARQUEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos