LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO
Informe ejecutivo de LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDBIRD PROPERTY SL | Socio Unico | 17/04/2024 | |
REDBIRD PROPERTY SL | Administrador Unico | 17/04/2024 | |
MEDITERRANEAN STAR MARBELLA SL | Administrador Unico | 02/04/2024 | |
MEDITERRANEAN STAR MARBELLA SL | Socio Unico | 02/04/2024 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO
Empresa: REDBIRD PROPERTY SL
Administrador Unico
- Lopez Lorenzo Diego Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6494, L 5402, F 165, S 8, H MA181310, I/A 1 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-29
Empresa: REDBIRD PROPERTY SL
Socio Único
- Lopez Lorenzo Diego Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6494, L 5402, F 165, S 8, H MA181310, I/A 1 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-29
Empresa: MEDITERRANEAN STAR MARBELLA SL
Administrador Unico
- Lopez Lorenzo Diego Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6483, L 5391, F 42, S 8, H MA180799, I/A 1 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: MEDITERRANEAN STAR MARBELLA SL
Socio Único
- Lopez Lorenzo Diego Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6483, L 5391, F 42, S 8, H MA180799, I/A 1 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: CALA DE CAI SL
Administrador Unico
- Lopez Lorenzo Diego Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 187, S 8, H CA 44203, I/A 4 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-11
Empresa: CALA DE CAI SL
Administrador Unico
- Lopez Lorenzo Diego Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 187, S 8, H CA 44203, I/A 3 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-11
Información de LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO
Mostramos los datos de LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LORENZO DIEGO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos