LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO SL | Socio Unico | 25/04/2019 | |
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO SL | Administrador Unico | 25/04/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA
Administrador Unico
- Lopez Lopez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39077 , F 110, S 8, H M 694282, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Socio Único
- Lopez Lopez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39077 , F 110, S 8, H M 694282, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Administrador Unico
- Lopez Lopez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21056 , F 33, S 8, H M 373598, I/A 6 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Administrador Unico
- Lopez Lopez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21056 , F 33, S 8, H M 373598, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: IDEAS Y SOLUCIONES SOLIDARIAS SL
Liquidador
- Lopez Lopez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594, L 385, F 204, S 8, H BU 12814, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-09
Empresa: IDEAS Y SOLUCIONES SOLIDARIAS SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594, L 385, F 204, S 8, H BU 12814, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-09
Información de LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LOPEZ RAQUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos