LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO
Informe ejecutivo de LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y MUDANZAS 2L SL | Socio Unico | 10/03/2022 | |
TRANSPORTES Y MUDANZAS 2L SL | Administrador Unico | 10/03/2022 | |
VILLAVICIOSA 2000 SL | Liquidador | 04/03/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO
Empresa: TRANSPORTES Y MUDANZAS 2L SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 85, S 8, H TO 44572, I/A 1 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-45
Empresa: TRANSPORTES Y MUDANZAS 2L SL
Socio Único
- Lopez Lopez Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 85, S 8, H TO 44572, I/A 1 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-45
Empresa: VILLAVICIOSA 2000 SL
Liquidador
- Lopez Lopez Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14276 , F 102, S 8, H M 235334, I/A 5 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: VILLAVICIOSA 2000 SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14276 , F 102, S 8, H M 235334, I/A 5 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: TORREJON 2 SA
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Lopez Juan Alberto
Consejero
- Lopez Lopez Juan Alberto
- Lopez Lopez Pilar
- Rosell Lopez Angel
Presidente
- Lopez Lopez Juan Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 172, S 8, H M 11526, I/A 12 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Empresa: TORREJON INDUSTRIAL HOSTELERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Hernando Maria Antonia
- Fernandez Hernando Maria Gema
- Lopez Lopez Juan Alberto
- Lopez Lopez Maria Del Pilar
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Lopez Lopez Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 36, S 8, H M 48675, I/A 13 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-28
Empresa: HOSTAL TORREJON SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Hernando Maria Antonia
- Fernandez Hernando Maria Gema
- Lopez Lopez Juan Alberto
- Lopez Lopez Pilar
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Hernando Jose Antonio
- Fernandez Hernando Maria Antonia
- Fernandez Hernando Maria Gema
- Lopez Lopez Juan Alberto
- Lopez Lopez Pilar
Presidente
Secretario
- Lopez Lopez Juan Alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19205 , F 110, S 8, H M 28353, I/A 25 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: TORREJON 2 SA
Presidente
- Lopez Lopez Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 171, S 8, H M 11526, I/A 9 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Empresa: TORREJON 2 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Lopez Juan Alberto
Consejero
- Fernandez Hernando Jose Antonio
- Lopez Lopez Juan Alberto
- Lopez Lopez Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 171, S 8, H M 11526, I/A 9 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-28
Empresa: HOSTAL TORREJON SL
Consejero
- Fernandez Hernandez Jose Antonio
- Fernandez Hernando Maria Antonia
- Fernandez Hernando Maria Gema
- Lopez Lopez Juan Alberto
Secretario
- Lopez Lopez Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19205 , F 109, S 8, H M 28353, I/A 23 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO
Mostramos los datos de LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LOPEZ JUAN ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos