LOPEZ LOPEZ ARNELIO
Informe ejecutivo de LOPEZ LOPEZ ARNELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ LOPEZ ARNELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP LA MIGA 2024 SL | Socio Unico | 25/04/2018 | |
SPAHOLAN EXCAVACIONES SL | Administrador Unico | 02/09/2015 | |
EXCAVACIONES ALEDREA SL | Administrador Unico | 30/04/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LOPEZ ARNELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LOPEZ ARNELIO
Empresa: OBRES I KAMIONS SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Arnelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46426 , F 219, S 8, H B 519617, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: OBRES I KAMIONS SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Arnelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3023 , F 216, S 8, H T 51623, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-43
Empresa: OBRES I KAMIONS SL
Socio Único
- Lopez Lopez Arnelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3023 , F 216, S 8, H T 51623, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-43
Empresa: SPAHOLAN EXCAVACIONES SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Arnelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44977 , F 159, S 8, H B 473062, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-08
Empresa: EXCAVACIONES ALEDREA SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Arnelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41195 , F 36, S 8, H B 382320, I/A 1 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Información de LOPEZ LOPEZ ARNELIO
Mostramos los datos de LOPEZ LOPEZ ARNELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LOPEZ ARNELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos