LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA
Informe ejecutivo de LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUILLAJES PERMANENTES SL | Apoderado Solidario | 25/03/2022 | |
8 PINES INNOVACION AUDIOVISUAL SL | Administrador Unico | 08/09/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA
Empresa: MAQUILLAJES PERMANENTES SL
Administrador Solidario
- Lopez Lopez Ana Adelina
- Lopez Reyes Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 761134, I/A 5 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: MAQUILLAJES PERMANENTES SL
Administrador Solidario
- Lopez Lopez Ana Adelina
- Lopez Reyes Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43067 , F 173, S 8, H M 761134, I/A 4 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: MAQUILLAJES PERMANENTES SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Ana Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43067 , F 173, S 8, H M 761134, I/A 4 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: MAQUILLAJES PERMANENTES SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Ana Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43067 , F 173, S 8, H M 761134, I/A 3 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Empresa: MAQUILLAJES PERMANENTES SL
Socio Único
- Lopez Lopez Ana Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43067 , F 173, S 8, H M 761134, I/A 3 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Empresa: MAQUILLAJES PERMANENTES SL
Apoderado Solidario
- Lopez Lopez Ana Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43067 , F 171, S 8, H M 761134, I/A 2 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: ATIGA INGENIERIA Y URBANISMO SLL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Lopez Ana Adelina
- Tarrio Gonzalez Jose Juan
Consejero
- Castaño Freire Fernando
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Lopez Lopez Ana Adelina
- Tarrio Gonzalez Jose Juan
Presidente
- Lopez Lopez Ana Adelina
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3643 , F 132, S 8, H C 52166, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-15
Empresa: ATIGA INGENIERIA Y URBANISMO SLL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Lopez Ana Adelina
- Tarrio Gonzalez Jose Juan
Consejero
- Castaño Freire Fernando
- Gomez Rodriguez Francisco Manuel
- Lopez Lopez Ana Adelina
- Tarrio Gonzalez Jose Juan
- Tarrio Vila Diego
Presidente
- Lopez Lopez Ana Adelina
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 121, S 8, H C 52166, I/A 3 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-15
Empresa: APOYO EVENTUAL SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Ana Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34006 , F 42, S 8, H M 611932, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-28
Empresa: APOYO EVENTUAL SL
Administrador Unico
- Lopez Lopez Ana Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34006 , F 40, S 8, H M 611932, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA
Mostramos los datos de LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LOPEZ ANA ADELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos