LOPEZ LINARES ADOLFO
Informe ejecutivo de LOPEZ LINARES ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ LINARES ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES HERMANOS LOPEZ SA | Apoderado | 17/02/2014 | |
CALACEITE SL | Secretario | 13/11/2012 | |
CALACEITE SL | Consejero | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LINARES ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LINARES ADOLFO
Empresa: TORREQUEBRADA DEVELOPMENT SA
Apoderado
- Hoenjet Peter Maria Nicolaas
- Hoenjet Peter Maria Nicolaas
- Limb Casandra Jane Frances Nicholson
- Lopez Linares Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477, L 3386, F 11, S 8, H MA 33217, I/A 22 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-29
Empresa: TRANSPORTES HERMANOS LOPEZ SA
Apoderado
- Lopez Linares Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 82, S 8, H PM 8515, I/A 12 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-07
Empresa: CALACEITE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Carles Luis Alberto
- Fernandez Sanchez Ylenia Patricia
- Lopez Linares Adolfo
Presidente
Secretario
- Lopez Linares Adolfo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806, L 2717, F 203, S 8, H MA 72702, I/A 8 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-29
Empresa: CALACEITE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Carles Luis Alberto
- Fernandez Sanchez Ylenia Patricia
- Lopez Linares Adolfo
Presidente
Secretario
- Lopez Linares Adolfo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806, L 2717, F 203, S 8, H MA 72702, I/A 8 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-29
Empresa: TRANSPORTES HERMANOS LOPEZ SA
Administrador Unico
- Lopez Linares Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 82, S 8, H PM 8515, I/A 10 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-07
Empresa: TRANSPORTES HERMANOS LOPEZ SA
Administrador Unico
- Lopez Linares Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 81, S 8, H PM 8515, I/A 9 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-07
Información de LOPEZ LINARES ADOLFO
Mostramos los datos de LOPEZ LINARES ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LINARES ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos