LOPEZ LAMELA ANTONIO
Informe ejecutivo de LOPEZ LAMELA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ LAMELA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOYAN GROUP FACILITY SERVICE SL | Administrador Unico | 08/05/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LAMELA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LAMELA ANTONIO
Empresa: GRUPO SELACAN SL
Administrador Unico
- Lopez Lamela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 135, S 8, H TF 54337, I/A 4 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-38
Empresa: LOYAN GROUP FACILITY SERVICE SL
Administrador Unico
- Lopez Lamela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 138, S 8, H TF 58973, I/A 1 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: GRUPO SELACAN SL
Administrador Unico
- Lopez Lamela Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 135, S 8, H TF 54337, I/A 3 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-38
Empresa: SOLTUCAN SLL
Administrador Mancomunado
- Lopez Lamela Antonio
- Mena Valero Andres German
- Torres Marrero Victor Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 206, S 8, H TF 43313, I/A 2 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-38
Información de LOPEZ LAMELA ANTONIO
Mostramos los datos de LOPEZ LAMELA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LAMELA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos