LOPEZ JURADO AGUSTIN
Informe ejecutivo de LOPEZ JURADO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ JURADO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNTATGES INSIX SL | Administrador Solidario | 26/11/2021 | |
SUMEPLAST SL | Administrador Solidario | 23/11/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ JURADO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ JURADO AGUSTIN
Empresa: SOLID GRAVITY SL
Administrador Solidario
- Enrique Leonardo Perotti
- Hernandez Molero Ana Maria
- Lopez Jurado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46521 , F 10, S 8, H B 522684, I/A 2 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Empresa: MUNTATGES INSIX SL
Administrador Solidario
- Hernandez Molero Ana Maria
- Lopez Jurado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46175 , F 96, S 8, H B 511912, I/A 4 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
Empresa: SOLID GRAVITY SL
Administrador Solidario
- Enrique Leonardo Perotti
- Hernandez Molero Ana Maria
- Lopez Jurado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46521 , F 10, S 8, H B 522684, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Empresa: SUMEPLAST SL
Administrador Solidario
- Hernandez Molero Ana Maria
- Lopez Jurado Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 177, S 8, H B 232580, I/A 9 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Empresa: SUMEPLAST SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Molero Ana Maria
- Lopez Jurado Agustin
- Ubide Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 177, S 8, H B 232580, I/A 9 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Empresa: SUMEPLAST SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Molero Ana Maria
- Lopez Jurado Agustin
- Ubide Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 177, S 8, H B 232580, I/A 7 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Empresa: SUMEPLAST SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Molero Ana Maria
- Lopez Jurado Agustin
- Ovejero Fenoll Israel
- Ubide Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 177, S 8, H B 232580, I/A 7 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de LOPEZ JURADO AGUSTIN
Mostramos los datos de LOPEZ JURADO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ JURADO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos