LOPEZ JIMENEZ JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ JIMENEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ JIMENEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2023 | |
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL | Apoderado Solidario | 07/04/2023 |
VINCULACIONES DE LOPEZ JIMENEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ JIMENEZ JESUS
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Jimenez Jesus
- Martinez Campillo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11348, L 8626, F 45, S 8, H V 178351, I/A 904 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-46
Apoderado Solidario
- Lopez Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47347 , F 4, S 8, H B 485274, I/A 23 (07/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-08
Apoderado Solidario
- Gil Gomez Jorge
- Lopez Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45267 , F 158, S 8, H B 485274, I/A 9 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Apoderado Solidario
- Lopez Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45267 , F 157, S 8, H B 485274, I/A 6 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: HOUSES & BROKERS REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Gestion Util De Las Tecnologias De La Informacion
- Lopez Jimenez Jesus
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 50, S 8, H M 674402, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 216, S 8, H V 17274, I/A 748 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-46
Empresa: HOUSES & BROKERS REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Gestion Util De Las Tecnologias De La Informacion
- Lopez Jimenez Jesus
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 48, S 8, H M 674402, I/A 1 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Empresa: INLOGI SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617, L 381, F 77, S 8, H AB 3286, I/A 4 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-02
Empresa: EXCAVACIONES LOGI SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Jimenez Jesus
- Lopez Jimenez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 181, S 8, H GR 7224, I/A 8 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-18
Apoderado
- Lopez Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21951 , F 58, S 8, H M 55204, I/A 563 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ JIMENEZ JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ JIMENEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ JIMENEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos