LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDISLOGAR SA | Consejero | 24/08/2011 | |
MAGREB TEXTIL SL | Administrador Solidario | 25/06/2009 | |
EDIRENT SA | Consejero | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA
Empresa: EDIRENT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Jimenez Eva Maria
- Lopez Jimenez Jose Manuel
- Lopez Nieto Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 3197, I/A 19 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: REDISLOGAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barcena Marugan Pedro
- Lopez Jimenez Eva Maria
- Lopez Jimenez Jose Manuel
- Lopez Nieto Julian
- Vega Gamez Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 166, S 8, H M 54618, I/A 67 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Empresa: EDIRENT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Jimenez Eva Maria
- Lopez Jimenez Jose Manuel
- Lopez Nieto Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 24, S 8, H M 3197, I/A 17 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: REDISLOGAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barcena Marugan Pedro
- Ferreira Pinto Luis Manuel
- Lopez Jimenez Eva Maria
- Lopez Jimenez Jose Manuel
- Lopez Nieto Julian
- Vega Gamez Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20425 , F 172, S 8, H M 54618, I/A 54 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Empresa: EDIRENT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Jimenez Eva Maria
- Lopez Jimenez Jose Manuel
- Lopez Nieto Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 24, S 8, H M 3197, I/A 15 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: REDISLOGAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Barcena Marugan Pedro
- Ferreira Pinto Luis Manuel
- Lopez Jimenez Eva Maria
- Lopez Jimenez Jose Manuel
- Lopez Nieto Julian
- Vega Gamez Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20425 , F 170, S 8, H M 54618, I/A 46 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Empresa: MAGREB TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Ibnialiten Tourtout Fouad
- Lopez Jimenez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 189, S 8, H A 117615, I/A 1 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-03
Empresa: EDIRENT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Jimenez Eva Maria
- Lopez Jimenez Jose Manuel
- Lopez Nieto Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8560 , F 23, S 8, H M 3197, I/A 13 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ JIMENEZ EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos