LOPEZ HERRAIZ GREGORIO
Informe ejecutivo de LOPEZ HERRAIZ GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ HERRAIZ GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL GRILL MURCIA SL | Apoderado | 24/05/2024 | |
DEGUSTACIONES ALICANTINAS SL | Administrador Unico | 22/06/2010 | 08/06/2011 |
HOTEL GRILL CORNELLA SL | Apoderado | 03/09/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ HERRAIZ GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ HERRAIZ GREGORIO
Empresa: HOTEL GRILL MURCIA SL
Apoderado
- Casas Simon Albert
- Lopez Herraiz Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 242884, I/A 31 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: DEGUSTACIONES ALICANTINAS SL
Administrador Unico
- Lopez Herraiz Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 2, S 8, H A 113761, I/A 4 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-03
Empresa: HOTEL GRILL CORNELLA SL
Apoderado
- Lopez Herraiz Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37720 , F 97, S 8, H B 310466, I/A 10 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-08
Empresa: DEGUSTACIONES ALICANTINAS SL
Administrador Unico
- Lopez Herraiz Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 2, S 8, H A 113761, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-03
Información de LOPEZ HERRAIZ GREGORIO
Mostramos los datos de LOPEZ HERRAIZ GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ HERRAIZ GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos