LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTT LIMVIGO SL | Administrador Mancomunado | 27/06/2023 | |
RESIDENCIAL CASABLANCA SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2022 | |
BODEGA LADAIRO SL | Administrador Unico | 10/10/2019 | |
DISEÑO Y CONSTRUCCION LOHER SL | Administrador Unico | 03/10/2017 | |
BADAJOZ SPORT SL | Administrador Unico | 19/10/2012 | |
TRANSPORTES MIVILENO OURENSE SL | Apoderado Mancomunado | 16/02/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Empresa: APARTT LIMVIGO SL
Administrador Mancomunado
- Cid Rodriguez Manuel
- Estevez Cuquejo Secundino
- Lopez Hernandez Victor Manuel
- Rodriguez Fernandez Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 69, S 8, H OR 18205, I/A 1 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-32
Empresa: RESIDENCIAL CASABLANCA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Hernandez Victor Manuel
- Trigo De La Rosa Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4402, L 4402, F 165, S 8, H PO 69871, I/A 1 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-36
Empresa: RESIDENCIAL MARIA BERDIALES SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Hernandez Victor Manuel
- Trigo De La Rosa Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275, L 4275, F 85, S 8, H PO 64989, I/A 2 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-36
Empresa: BODEGA LADAIRO SL
Administrador Unico
- Lopez Hernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 147, S 8, H OR 1201, I/A 5 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
Empresa: RESIDENCIAL MARIA BERDIALES SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Hernandez Victor Manuel
- Trigo De La Rosa Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275, L 4275, F 85, S 8, H PO 64989, I/A 1 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-36
Empresa: DISEÑO Y CONSTRUCCION LOHER SL
Administrador Unico
- Lopez Hernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 117, S 8, H OR 11397, I/A 4 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-32
Empresa: DISEÑO Y CONSTRUCCION LOHER SL
Administrador Solidario
- Lopez Hernandez David
- Lopez Hernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 117, S 8, H OR 11397, I/A 4 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-32
Empresa: DISEÑO Y CONSTRUCCION LOHER SL
Administrador Solidario
- Lopez Hernandez David
- Lopez Hernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 117, S 8, H OR 11397, I/A 3 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-32
Empresa: DISEÑO Y CONSTRUCCION LOHER SL
Administrador Solidario
- Lopez Hernandez David
- Lopez Hernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 117, S 8, H OR 11397, I/A 2 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-32
Empresa: TRANSPORTES MIVILENO OURENSE SL
Administrador Mancomunado
- Cid Boo Casimiro
- Lopez Hernandez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 26, S 8, H OR 12057, I/A 3 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-32
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos