LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR
Informe ejecutivo de LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL LOHE SL | Administrador Unico | 05/12/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR
Empresa: RESCATADO SL
Administrador Unico
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5749 , F 4, S 8, H SE 98588, I/A 3 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-41
Empresa: INFANTADO DE ANTEQUERA SL
Administrador Unico
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5784 , F 70, S 8, H SE 99446, I/A 3 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-41
Empresa: DROGUERIAS HUSA SL
Administrador Unico
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5746 , F 176, S 8, H SE 98512, I/A 3 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-41
Empresa: COMERCIAL LOHE SL
Administrador Unico
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 27, S 8, H SE 21282, I/A 4 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-41
Empresa: INFANTADO DE ANTEQUERA SL
Administrador Unico
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5784 , F 69, S 8, H SE 99446, I/A 1 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-41
Empresa: INFANTADO DE ANTEQUERA SL
Socio Único
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5784 , F 69, S 8, H SE 99446, I/A 1 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-41
Empresa: RESCATADO SL
Administrador Unico
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5749 , F 1, S 8, H SE 98588, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-41
Empresa: DROGUERIAS HUSA SL
Administrador Unico
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5746 , F 175, S 8, H SE 98512, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-41
Empresa: DROGUERIAS HUSA SL
Socio Único
- Lopez Gutierrez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5746 , F 175, S 8, H SE 98512, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-41
Información de LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR
Mostramos los datos de LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GUTIERREZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos