LOPEZ GUIÑALES JUAN
Informe ejecutivo de LOPEZ GUIÑALES JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LOPEZ GUIÑALES JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GUIÑALES JUAN
Empresa: PIEDROCHE DISTRIBUCION SL
Apoderado Solidario
- Lopez Guiñales Jose
- Lopez Guiñales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4207 , F 210, S 8, H M 69959, I/A 10 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Empresa: NUMEROS Y DATOS SL
Apoderado
- Lopez Guiñales Jose
- Lopez Guiñales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17117 , F 141, S 8, H M 293167, I/A 7 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Empresa: NUMEROS Y DATOS SL
Administrador Unico
- Lopez Guiñales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17117 , F 141, S 8, H M 293167, I/A 5 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: NUMEROS Y DATOS SL
Administrador Unico
- Lopez Guiñales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17117 , F 140, S 8, H M 293167, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Información de LOPEZ GUIÑALES JUAN
Mostramos los datos de LOPEZ GUIÑALES JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GUIÑALES JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos