LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO
Informe ejecutivo de LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENDA Y ROCA TURISMO ACTIVO SL | Administrador Unico | 16/12/2015 | |
SENDA Y ROCA TURISMO ACTIVO SL | Apoderado Solidario | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO
Empresa: SENDA Y ROCA TURISMO ACTIVO SL
Administrador Unico
- Lopez Gracia Jose- Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33004 , F 170, S 8, H M 594136, I/A 3 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: SENDA Y ROCA TURISMO ACTIVO SL
Apoderado Solidario
- Lopez Gracia Jose- Alberto
- Novoa Sanchez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33004 , F 169, S 8, H M 594136, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Empresa: CAÑADA 99 SL
Administrador Unico
- Lopez Gracia Jose- Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19489 , F 40, S 8, H M 342106, I/A 8 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Empresa: CAÑADA 99 SL
Administrador Unico
- Lopez Gracia Jose- Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19489 , F 40, S 8, H M 342106, I/A 7 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-28
Información de LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO
Mostramos los datos de LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GRACIA JOSE- ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos