LOPEZ GRACIA JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ GRACIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ GRACIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAZAR LOPEZ CID PROCURADORES ASOCIADOS SLP SUCURSAL DE BILBAO | Representante | 07/09/2021 | |
SALAZAR LOPEZ CID PROCURADORES ASOCIADOS SLP SUCURSAL DE LAS ROZAS | Representante | 27/02/2017 | |
SALAZAR LOPEZ CID PROCURADORES ASOCIADOS SLP SUCURSAL DE PAMPLONA | R.L.C.Perma. | 31/05/2016 | |
SALAZAR LOPEZ CID PROCURADORES ASOCIADOS SLP SUCURSAL EN CALAHORRA | Representante | 27/11/2015 | |
SALAZAR LOPEZ CID PROCURADORES ASOCIADOS SLP SUCURSAL DE LAS ROZAS | Administrador | 07/02/2014 | |
LOPEZ CID PROCURADORES ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 05/12/2013 | |
MONITORIO ON LINE SL | Administrador Solidario | 28/05/2012 | |
LOPEZ CID PROCURADORES ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GRACIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GRACIA JESUS
Representante
- Lopez Gracia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6031 , F 128, S 8, H BI 77432, I/A 1 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Representante
- Lopez Gracia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 154, S 8, H M 566131, I/A 2 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
R.L.C.Perma.
- Lopez Gracia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 86, S 8, H NA 35970, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Representante
- Lopez Gracia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 178, S 8, H LO 14768, I/A 7 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-26
Administrador
- Lopez Gracia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 154, S 8, H M 566131, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Administrador Unico
- Lopez Gracia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 177, S 8, H LO 14768, I/A 3 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-26
Administrador Solidario
- Cid Monreal Paula
- Lopez Gracia Jesus
- Salazar Otero Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 177, S 8, H LO 14768, I/A 3 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-26
Empresa: MONITORIO ON LINE SL
Administrador Solidario
- Cid Monreal Paula
- Lopez Gracia Jesus
- Salazar Otero Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747 , F 165, S 8, H LO 14952, I/A 1 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-26
Empresa: SALAZAR LOPEZ CID SLP
Administrador Solidario
- Cid Monreal Paula
- Lopez Gracia Jesus
- Salazar Otero Hector
Soc.Prof.
- Cid Monreal Paula
- Lopez Gracia Jesus
- Salazar Otero Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 176, S 8, H LO 14768, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-26
Información de LOPEZ GRACIA JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ GRACIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GRACIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos