LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL NUÑEZ MUÑOZ SL | Administrador Unico | 21/11/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE
Empresa: DEATH KEEPERS SL
Liquidador
- Lopez Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47152 , F 152, S 8, H B 542856, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: DEATH KEEPERS SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Pedro Jose
Liquidador
- Lopez Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47152 , F 152, S 8, H B 542856, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: DEATH KEEPERS SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47152 , F 150, S 8, H B 542856, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Empresa: MANUEL NUÑEZ MUÑOZ SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536 , F 62, S 8, H SE 70695, I/A 3 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Empresa: LOPEZ GONZALEZ ODONTOLOGOS SCP
Administrador Solidario
- Lopez Bernal Pedro
- Lopez Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 95, S 8, H CO 28726, I/A 2 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-14
Empresa: LOPEZ GONZALEZ ODONTOLOGOS SCP
Administrador Solidario
- Lopez Bernal Pedro
- Lopez Gonzalez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 93, S 8, H CO 28726, I/A 1 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-14
Información de LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE
Mostramos los datos de LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GONZALEZ PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos