LOPEZ GONZALEZ JOSEFA
Informe ejecutivo de LOPEZ GONZALEZ JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ GONZALEZ JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIA ENOLOGICA SL | Administrador Unico | 07/08/2024 | |
TECNOLOGIA ENOLOGICA SL | Apoderado Solidario | 10/01/2024 | |
SANFELIU COMERCIAL SA | Apoderado | 12/03/2013 | |
SANFELIU MOTORS SL | Administrador Mancomunado | 28/02/2013 | |
SANFELIU MOTORS SL | Apoderado | 28/02/2013 | |
SEGAB PROMOCIONS SL | Administrador Mancomunado | 28/02/2013 | |
ANJOUGON SL | Administrador Mancomunado | 19/06/2012 | |
AUTO BUFALVENT SL | Apoderado | 07/06/2012 | |
SEGAB PROMOCIONS SL | Apoderado | 06/06/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GONZALEZ JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GONZALEZ JOSEFA
Empresa: TECNOLOGIA ENOLOGICA SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 10181, I/A 7 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-02
Empresa: TECNOLOGIA ENOLOGICA SL
Apoderado Solidario
- Lopez Gonzalez Josefa
- Sarrion Lopez Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 467, F 136, S 8, H AB 10181, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-02
Empresa: SANFELIU COMERCIAL SA
Administrador Mancomunado
- Hurtado Jou Jose Antonio
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 193, S 8, H B 50064, I/A 31 N (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-08
Empresa: SANFELIU COMERCIAL SA
Administrador Mancomunado
- Hurtado Jou Jose Antonio
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 194, S 8, H B 50064, I/A 33 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Empresa: SANFELIU COMERCIAL SA
Administrador Mancomunado
- Hurtado Jou Jose Antonio
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 193, S 8, H B 50064, I/A 31 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-08
Empresa: LOHURT SL
Apoderado
- Hurtado Lopez Ana Isabel
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 203, S 8, H B 18585, I/A 17 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: SANFELIU COMERCIAL SA
Apoderado
- Hurtado Jou Jose Antonio
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 193, S 8, H B 50064, I/A 30 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Empresa: SANFELIU COMERCIAL SA
Administrador Mancomunado
- Hurtado Jou Jose Antonio
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 192, S 8, H B 50064, I/A 29 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Empresa: SEGAB PROMOCIONS SL
Administrador Mancomunado
- Hurtado Jou Jose Antonio
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33702 , F 109, S 8, H B 234768, I/A 5 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Empresa: SANFELIU MOTORS SL
Apoderado
- Hurtado Jou Jose Antonio
- Lopez Gonzalez Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 201, S 8, H B 180074, I/A 17 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ GONZALEZ JOSEFA
Mostramos los datos de LOPEZ GONZALEZ JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GONZALEZ JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos