LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL
Informe ejecutivo de LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECYRESTA SL | Administrador Unico | 16/05/2017 | 07/05/2018 |
RECICLAJES SON OMS SL | Administrador Unico | 29/12/2016 | 04/05/2018 |
TECYRESTA SL | Administrador Unico | 09/02/2016 | 24/05/2016 |
RECICLAJES SON OMS SL | Administrador Unico | 09/01/2012 | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL
Empresa: TECYRESTA SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 163, S 8, H PM 77940, I/A 4 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-07
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 10, S 8, H PM 68738, I/A 7 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-07
Empresa: TECYRESTA SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 163, S 8, H PM 77940, I/A 3 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-07
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 10, S 8, H PM 68738, I/A 6 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-07
Empresa: TECYRESTA SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 163, S 8, H PM 77940, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-07
Empresa: TECYRESTA SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 161, S 8, H PM 77940, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-07
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 9, S 8, H PM 68738, I/A 4 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-07
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 6, S 8, H PM 68738, I/A 1 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-07
Información de LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL
Mostramos los datos de LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GONZALEZ JOSE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos