LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS
Informe ejecutivo de LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMARCOSCAR SL | Administrador Unico | 19/04/2022 | |
PLATINUM TRAVEL TOUR OPERATOR SA | Administrador Unico | 13/02/2020 | |
LIMOUXINE LUXURY VEHICLES SL | Administrador Unico | 11/08/2017 | |
LIMOUXINE LUXURY VEHICLES SL | Socio Unico | 11/08/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS
Empresa: DEMARCOSCAR SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42607 , F 140, S 8, H M 753641, I/A 1 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: PLATINUM TRAVEL TOUR OPERATOR SA
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17176 , F 25, S 8, H M 294257, I/A 7 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: ASIS-PROYSERVINT SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32797 , F 49, S 8, H M 590342, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Empresa: IBERIACAR GRAN TURISMO SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33676 , F 189, S 8, H M 606217, I/A 3 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36291 , F 11, S 8, H M 652041, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
Socio Único
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36291 , F 11, S 8, H M 652041, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-28
Empresa: IBERIACAR GRAN TURISMO SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33676 , F 185, S 8, H M 606217, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: IBERIACAR GRAN TURISMO SL
Socio Único
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33676 , F 185, S 8, H M 606217, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: SERVIBUS AND SHUTTLE 25 SL
Socio Único
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32797 , F 49, S 8, H M 590342, I/A 2 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: SERVIBUS AND SHUTTLE 25 SL
Administrador Unico
- Lopez Gonzalez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32797 , F 47, S 8, H M 590342, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS
Mostramos los datos de LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO DE ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos