LOPEZ GOMILA ANTONIO
Informe ejecutivo de LOPEZ GOMILA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LOPEZ GOMILA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GOMILA ANTONIO
Empresa: URBANIZADORA DEL ALJARAFE SA
Auditor
- Lopez Gomila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 7, S 8, H SE 42623, I/A 21 (17/04/2002)
CVE: BORME-A-2013-47-41
Empresa: VIMAC SA
Auditor Suplente
Auditor
- Lopez Gomila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 70, S 8, H SE 3630, I/A 98 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-41
Empresa: VIMAC SA
Auditor Suplente
Auditor
- Lopez Gomila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 98, S 8, H SE 3630, I/A 95 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-41
Empresa: VIMAC SA
Auditor Suplente
Auditor
- Lopez Gomila Antonio
- Lopez Gomila Antonio
- Lopez Gomila Antonio
- Lopez Gomila Antonio
- Lopez Gomila Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 77, S 8, H SE 3630, I/A 91 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de LOPEZ GOMILA ANTONIO
Mostramos los datos de LOPEZ GOMILA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GOMILA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos