LOPEZ GOMEZ LORENA
Informe ejecutivo de LOPEZ GOMEZ LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ GOMEZ LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Mie.Cons.Rec | 28/06/2024 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GOMEZ LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GOMEZ LORENA
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 40338, I/A 837 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-04
Empresa: LOVELOYU SL
Administrador Mancomunado
- Ayuso Ramirez Veronica
- Lopez Gomez Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 516, F 19, S 8, H BU 16774, I/A 2 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-09
Empresa: LOVELOYU SL
Administrador Mancomunado
- Ayuso Ramirez Veronica
- Lopez Gomez Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725, L 516, F 19, S 8, H BU 16774, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-09
Información de LOPEZ GOMEZ LORENA
Mostramos los datos de LOPEZ GOMEZ LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GOMEZ LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos