LOPEZ GIMENO DOMINGO
Informe ejecutivo de LOPEZ GIMENO DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GIMENO DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIROTECNIA DOMINGO Y CARSI SL | Administrador Unico | 20/02/2015 | 28/03/2019 |
PIROTECNIA TURIS SL | Apoderado | 26/03/2009 | 05/02/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GIMENO DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GIMENO DOMINGO
Empresa: PIROTECNIA DOMINGO Y CARSI SL
Administrador Unico
- Lopez Gimeno Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9918, L 7200, F 170, S 8, H V 163783, I/A 3 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-46
Empresa: PIROTECNIA TURIS SL
Apoderado
- Lopez Gimeno Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747, L 64, F 9, S 8, H V 968, I/A 11 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-46
Empresa: PIROTECNIA DOMINGO Y CARSI SL
Administrador Unico
- Lopez Gimeno Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9918, L 7200, F 167, S 8, H V 163783, I/A 1 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-46
Empresa: PIROTECNIA TURIS SL
Apoderado
- Lopez Gimeno Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747, L 64, F 9, S 8, H V 968, I/A 8 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-46
Información de LOPEZ GIMENO DOMINGO
Mostramos los datos de LOPEZ GIMENO DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GIMENO DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos