LOPEZ GAVIRA EDUARDO
Informe ejecutivo de LOPEZ GAVIRA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ GAVIRA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DEL SUR SCC | Apoderado Solidario | 28/08/2024 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GAVIRA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GAVIRA EDUARDO
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Apoderado Solidario
- Aguilera Muñoz Lourdes
- Lopez Gavira Eduardo
- Ramirez Caracuel Francisco Javier
- Rodriguez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 43895, I/A 382 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bellot Aubanell Genissa
- Corchero Toledano Ricardo
- Gutierrez Blanco Raul Pedro
- Hernandez Pernia Jorge
- Herrera Lucas Ana Cristina
- Homs Bachero Xenia
- Lapoza Andres Noelia
- Lopez Abalos Lidia
- Lopez Gavira Eduardo
- Medina Pelaez Eva
- Penades Aparicio Javier
- Puebla Gutierrez Almudena
- Zamorano Valera Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 50, S 8, H S 1960, I/A 4716 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-39
Empresa: PROYECTO ZARAGOZA CENTRO SL
Administrador Solidario
- HOLDING MIGUEVA SL
- Lopez Gavira Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 4, S 8, H Z 62648, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-50
Empresa: PROYECTO ZARAGOZA CENTRO SL
Administrador Solidario
- HOLDING MIGUEVA SL
- Lopez Gavira Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 1, S 8, H Z 62648, I/A 1 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-50
Información de LOPEZ GAVIRA EDUARDO
Mostramos los datos de LOPEZ GAVIRA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GAVIRA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos