LOPEZ GARCIA ROMAN
Informe ejecutivo de LOPEZ GARCIA ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ GARCIA ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORSE AND LEATHER SL | Administrador Solidario | 14/02/2017 | |
HISPANO EUROPEA DE EQUITACION SL | Administrador Unico | 19/06/2013 | |
CURFOPEL SL | Administrador Unico | 19/11/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GARCIA ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GARCIA ROMAN
Empresa: HORSE AND LEATHER SL
Administrador Solidario
- Fernandez Puerto Rafael
- Lopez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35595 , F 57, S 8, H M 639724, I/A 1 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: HISPANO EUROPEA DE EQUITACION SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28435 , F 120, S 8, H M 512003, I/A 4 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: HISPANO EUROPEA DE EQUITACION SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28435 , F 120, S 8, H M 512003, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: HISPANO EUROPEA DE EQUITACION SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28435 , F 117, S 8, H M 512003, I/A 1 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Empresa: HISPANO EUROPEA DE EQUITACION SL
Socio Único
- Lopez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28435 , F 117, S 8, H M 512003, I/A 1 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Empresa: CURFOPEL SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12671 , F 110, S 8, H M 202836, I/A 2 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Empresa: CURFOPEL SL
Administrador Solidario
- Lopez Bautista Roman
- Lopez Garcia Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12671 , F 110, S 8, H M 202836, I/A 2 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Información de LOPEZ GARCIA ROMAN
Mostramos los datos de LOPEZ GARCIA ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GARCIA ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos