LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTMENT FAVEZ COMPANYS SL | Administrador Solidario | 15/09/2015 | |
TRANS-INTER LOPEZ GARCIA SL | Socio Unico | 24/07/2015 | |
TRANS-INTER LOPEZ GARCIA SL | Administrador Unico | 24/07/2015 | |
COMERCIAL SALKIN IMPORT SRL | Administrador Unico | 10/09/2013 | |
CONSTRUCCIONES EL COLOR 2012 SL | Socio Unico | 08/10/2012 | |
CONSTRUCCIONES EL COLOR 2012 SL | Administrador Unico | 08/10/2012 | |
VIAJES MOLINA DEL SEGURA SL | Socio Unico | 05/07/2012 | |
VIAJES MOLINA DEL SEGURA SL | Administrador Unico | 05/07/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS
Empresa: COMERCIAL IMPORT CHIRA SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 134, S 8, H GC 49712, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-35
Empresa: INVESTMENT FAVEZ COMPANYS SL
Administrador Solidario
- Bennett Peter-shane
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 37, S 8, H GC 50097, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-35
Empresa: NAIRABU EXPRESS SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 187, S 8, H GC 48139, I/A 2 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-35
Empresa: TRANS-INTER LOPEZ GARCIA SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721 , F 196, S 8, H AL 44697, I/A 1 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-04
Empresa: TRANS-INTER LOPEZ GARCIA SL
Socio Único
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721 , F 196, S 8, H AL 44697, I/A 1 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-04
Empresa: COMERCIAL IMPORT CHIRA SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 132, S 8, H GC 49712, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-35
Empresa: RESTAURANTE GRILL FARO SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 135, S 8, H GC 45860, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-35
Empresa: RESTAURANTE GRILL FARO SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 134, S 8, H GC 45860, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-35
Empresa: NAIRABU EXPRESS SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 185, S 8, H GC 48139, I/A 1 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-35
Empresa: COMERCIAL SALKIN IMPORT SRL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 29, S 8, H GC 47357, I/A 1 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-35
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GARCIA FRANCISCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos