LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANALIZA SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO SL | Consejero | 22/12/2022 | |
CITOLAB LABORATORIO DE CITODIAGNOSTICO SL | Presidente | 14/12/2022 | |
CITOLAB LABORATORIO DE CITODIAGNOSTICO SL | Consejero | 14/12/2022 | |
UNIDAD DE REPRODUCCION ASISTIDA SL | Presidente | 26/05/2017 | |
CLINICA VISTAHERMOSA GRUPO HLA SL | Consejero | 10/06/2016 | |
UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL SL | Apoderado Solidario | 22/10/2015 | |
UNIDAD EDITORIAL INFORMACION ECONOMICA SL | Apoderado Solidario | 22/10/2015 | |
UNIDAD EDITORIAL INFORMACION DEPORTIVA SL | Apoderado Solidario | 22/10/2015 | |
UNIDAD EDITORIAL REVISTAS SL | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | |
EDICIONES CONICA SA | Apoderado Solidario | 15/10/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS
Empresa: ANALIZA SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO SL
Consejero
- Lopez Galvez Jose Jesus
- Selas Cab
- SSL SOCIETE SUISSE DE LABORATOIRE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 164, S 8, H M 710664, I/A 12 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ivorra Miralles Francisco
- Lopez Galvez Jose Jesus
- Lopez Garrido Salome De Los Angeles
- Riera Bevia Jose Vicente
Presidente
- Lopez Galvez Jose Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 16, S 8, H A 45471, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-03
Empresa: INFORMACION ESTADIO DEPORTIVO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortijo Marcos Raul
- Lopez Galvez Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 173, S 8, H SE 25943, I/A 49 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-41
Empresa: INFORMACION ESTADIO DEPORTIVO SA
Consejero
- CORPORACION GRAFICA PENIBETICA SL
- Lopez Galvez Jose Jesus
- Lopez Ruiz De Zuaco Juan Antonio
- Rivas Boyero Ana
- Zaballa Gonzalez Jesus
Presidente
- Lopez Galvez Jose Jesus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 171, S 8, H SE 25943, I/A 48 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-41
Empresa: INFORMACION ESTADIO DEPORTIVO SA
Consejero
- Lopez Galvez Jose Jesus
Presidente
- Lopez Galvez Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 171, S 8, H SE 25943, I/A 46 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-41
Empresa: UNIDAD EDITORIAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 89, S 8, H M 27982, I/A 207 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Empresa: REY SOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arroyo Moyano Sara
- Bedogni Stefania
- Corcia Palomo Alberto
- Cortijo Marcos Raul
- Garcia Selgas Alvaro
- Garzon Alonso Almudena
- Gonzalez Miguel Francisco Javier
- Gonzalez Miguel Francisco Javier
- Izquierdo Jimenez Rafael
- Izquierdo Jimenez Rafael
- Lopez Arroyo Yolanda
- Lopez Galvez Jose Jesus
- Maillo Villa Juan Jose
- Maillo Villa Juan Jose
- Marquez De Acuña Sanchez Fabres Fernando
- Papa Raffaella
- Perez Granado Vanessa
- Rivas Boyero Ana
- Rivas Boyero Ana
- Zamora Caceres Concepcion
- Zamora Caceres Concepcion
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630 , F 104, S 8, H PM 3552, I/A 87 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: UNIDAD DE REPRODUCCION ASISTIDA SL
Presidente
- Lopez Galvez Jose Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 208, S 8, H A 115515, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-03
Apoderado Solidario
- Barrera Fernandez Lidia
- Corcia Palomo Alberto
- Garcia Selgas Alvaro
- Garzon Alonso Almudena
- Gonzalez Miguel Francisco Javier
- Izquierdo Jimenez Rafael
- Lanzaco Garcia Irene
- Lopez Arroyo Yolanda
- Maillo Villa Juan Jose
- Marquez De Acuña Sanchez Fabres Fernando
- Perez Granado Vanessa
- Rivas Boyero Ana
- Zamora Caceres Concepcion
Apoderado
- Barrera Fernandez Lidia
- Bedogni Stefania
- Bedogni Stefania
- Civera Vico Clara Dolores
- Cortijo Marcos Raul
- De Sequera Ortiz Cristina
- De Vicente Santos Alejandro
- Domingo Plaza Patricia
- Fernandez Galiano Campos Antonio
- Garcia Selgas Alvaro
- Gonzalez Miguel Francisco Javier
- Izquierdo Jimenez Rafael
- Lopez Galvez Jose Jesus
- Maillo Villa Juan Jose
- Marquez De Acuña Sanchez Fabres Fernando
- Pereda Riaza Tomas
- Perez Granado Vanessa
- Rivas Boyero Ana
- Zaballa Gonzalez Jesus
- Zamora Caceres Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 123, S 8, H M 198290, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Empresa: INFORMACION ESTADIO DEPORTIVO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortijo Marcos Raul
- Garcia Moreno Francisco Javier
- Lopez Galvez Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 164, S 8, H SE 25943, I/A 41 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-41
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos