LOPEZ GALLEGO NATALIA
Informe ejecutivo de LOPEZ GALLEGO NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GALLEGO NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVISION FINANCIERA TURIA SL | Apoderado | 27/07/2023 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GALLEGO NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GALLEGO NATALIA
Empresa: PREVISION FINANCIERA TURIA SL
Apoderado
- Lopez Gallego Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11421, L 8699, F 9, S 8, H V 212560, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-46
Empresa: MATEU I LOPEZ SL
Administrador Unico
- Lopez Gallego Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7874, L 5168, F 173, S 8, H V 98389, I/A 4 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-46
Empresa: OLAYITA SL
Administrador Unico
- Lopez Gallego Natalia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9046, L 6330, F 149, S 8, H V 134303, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-46
Empresa: OLAYITA SL
Administrador Unico
- Lopez Gallego Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9046, L 6330, F 146, S 8, H V 134303, I/A 1 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-46
Información de LOPEZ GALLEGO NATALIA
Mostramos los datos de LOPEZ GALLEGO NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GALLEGO NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos