LOPEZ GALLEGO DOMINGO
Informe ejecutivo de LOPEZ GALLEGO DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GALLEGO DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS DOGA SL | Administrador Unico | 17/02/2009 | 27/10/2014 |
INICIATIVAS ALDOLLA SL | Administrador Unico | 09/03/2009 | 21/06/2010 |
ESTRUCTURAS DOGA SL | Administrador Solidario | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GALLEGO DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GALLEGO DOMINGO
Empresa: INICIATIVAS ALDOLLA SL
Administrador Unico
- Lopez Gallego Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 125, S 8, H TO 30284, I/A 2 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-45
Empresa: INICIATIVAS ALDOLLA SL
Administrador Unico
- Lopez Gallego Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 122, S 8, H TO 30284, I/A 1 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-45
Empresa: ESTRUCTURAS DOGA SL
Administrador Unico
- Lopez Gallego Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17011 , F 153, S 8, H M 291128, I/A 5 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-28
Empresa: ESTRUCTURAS DOGA SL
Administrador Solidario
- Lopez Gallego Domingo
- Muñoz Guerrero Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17011 , F 153, S 8, H M 291128, I/A 5 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-28
Información de LOPEZ GALLEGO DOMINGO
Mostramos los datos de LOPEZ GALLEGO DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GALLEGO DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos