LOPEZ FUENTES SERGIO
Informe ejecutivo de LOPEZ FUENTES SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE LOPEZ FUENTES SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FUENTES SERGIO
Empresa: LOKOVICE SL
Administrador Unico
- Lopez Fuentes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 57, S 8, H CS 42171, I/A 1 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-12
Empresa: YELLOW THINKS SL
Administrador Unico
- Lopez Fuentes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10460, L 7741, F 84, S 8, H V 180657, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-46
Empresa: ALGO QUE DECIR SL
Administrador Unico
- Lopez Fuentes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10460, L 7741, F 83, S 8, H V 180657, I/A 2 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-46
Empresa: DIMAC SCRP DISTRIBUTION COMPANY SL
Liquidador
- Lopez Fuentes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516, L 1078, F 46, S 8, H CS 31337, I/A 3 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-12
Empresa: DIMAC SCRP DISTRIBUTION COMPANY SL
Administrador Unico
- Lopez Fuentes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516, L 1078, F 46, S 8, H CS 31337, I/A 3 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-12
Empresa: DIMAC SCRP DISTRIBUTION COMPANY SL
Administrador Unico
- Lopez Fuentes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516, L 1078, F 45, S 8, H CS 31337, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-12
Empresa: DIMAC SCRP DISTRIBUTION COMPANY SL
Socio Único
- Lopez Fuentes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516, L 1078, F 45, S 8, H CS 31337, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-12
Información de LOPEZ FUENTES SERGIO
Mostramos los datos de LOPEZ FUENTES SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FUENTES SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos