LOPEZ FLORES JUAN
Informe ejecutivo de LOPEZ FLORES JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ FLORES JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPICA FLOWERS YACHT SERVICES SL | Socio Unico | 14/01/2015 | |
SPICA FLOWERS YACHT SERVICES SL | Administrador Unico | 14/01/2015 | |
ARROMAVI SL | Socio Unico | 19/11/2014 | |
ARROMAVI SL | Administrador Unico | 19/11/2014 | |
LOGISTICA FRIOLOPEZ SL | Administrador Solidario | 18/03/2013 | |
AGILSERVICIOS VILLARREAL SL | Socio Unico | 05/01/2010 | |
AGILSERVICIOS VILLARREAL SL | Administrador Unico | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FLORES JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FLORES JUAN
Empresa: SPICA FLOWERS YACHT SERVICES SL
Administrador Unico
- Lopez Flores Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666, L 1227, F 205, S 8, H CS 37266, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-12
Empresa: SPICA FLOWERS YACHT SERVICES SL
Socio Único
- Lopez Flores Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666, L 1227, F 205, S 8, H CS 37266, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-12
Empresa: ARROMAVI SL
Administrador Unico
- Lopez Flores Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591, L 1153, F 2, S 8, H CS 34153, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-12
Empresa: ARROMAVI SL
Nuevo Socio Único
- Lopez Flores Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591, L 1153, F 2, S 8, H CS 34153, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-12
Empresa: LOGISTICA FRIOLOPEZ SL
Administrador Solidario
- Lopez Flores Juan
- Lopez Flores Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 156, S 8, H J 19782, I/A 1 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-23
Empresa: AGILSERVICIOS VILLARREAL SL
Administrador Unico
- Lopez Flores Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197, L 760, F 194, S 8, H CS 21581, I/A 3 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Empresa: AGILSERVICIOS VILLARREAL SL
Nuevo Socio Único
- Lopez Flores Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197, L 760, F 194, S 8, H CS 21581, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Información de LOPEZ FLORES JUAN
Mostramos los datos de LOPEZ FLORES JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FLORES JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos