LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPAI BRUNA ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 29/08/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD
Empresa: SPAI BRUNA ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Estevez Ruiz Juan
- Lopez Fernandez Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47034 , F 202, S 8, H B 538836, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-08
Empresa: JALA ALAI PARK SL
Liquidador
- Lopez Fernandez Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45987 , F 20, S 8, H B 506019, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Empresa: JALA ALAI PARK SL
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Trinidad
Liquidador
- Lopez Fernandez Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45987 , F 20, S 8, H B 506019, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Empresa: ROSTISSERIA LA TEVA CUINA SL
Administrador Solidario
- Abad San Martin Guillermo Ramon
- Lopez Fernandez Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46155 , F 25, S 8, H B 511225, I/A 2 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-08
Empresa: JALA ALAI PARK SL
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45987 , F 20, S 8, H B 506019, I/A 2 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-08
Empresa: ROSTISSERIA LA TEVA CUINA SL
Administrador Solidario
- Abad San Martin Guillermo Ramon
- Lopez Fernandez Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46155 , F 25, S 8, H B 511225, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Información de LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ TRINIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos