LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOHER SERVEIS D'ALBANYILERIA SL | Socio Unico | 02/01/2020 | |
LOHER SERVEIS D'ALBANYILERIA SL | Administrador Unico | 02/01/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS
Empresa: CMR FRUTAS EXOTICAS SL
Liquidador
- Lopez Fernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43551 , F 62, S 8, H M 769039, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: CMR FRUTAS EXOTICAS SL
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43551 , F 62, S 8, H M 769039, I/A 3 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43551 , F 62, S 8, H M 769039, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Socio Único
- Lopez Fernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43551 , F 62, S 8, H M 769039, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: LOHER SERVEIS D'ALBANYILERIA SL
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10767, L 8046, F 145, S 8, H V 190931, I/A 1 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-46
Empresa: LOHER SERVEIS D'ALBANYILERIA SL
Socio Único
- Lopez Fernandez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10767, L 8046, F 145, S 8, H V 190931, I/A 1 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-46
Información de LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos