LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREAUCA OCIO SL | Apoderado | 14/05/2014 | |
CAMPOMADROÑO SL | Administrador Solidario | 10/02/2014 | |
ADMINISTRACION DE LOTERIAS NUM 1 DE BUJALANCE VIRGEN MILAGROSA SL | Socio Unico | 16/10/2012 | |
ADMINISTRACION DE LOTERIAS NUM 1 DE BUJALANCE VIRGEN MILAGROSA SL | Administrador Unico | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA
Empresa: VIAJES 2001 SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Maria Josefa
- Ramos Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8880 , F 156, S 8, H M 142888, I/A 4 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: CONSTRUCCIONES GRATAL SL
Liquidador Solidario
- Lopez Fernandez Maria Josefa
- Pozuelo Alvarez Ana Maria
- Veiga Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6925 , F 201, S 8, H M 112734, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: NGNY DEVICES SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38326 , F 146, S 8, H B 322037, I/A 8 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
Empresa: CHOCOLATE BLANCO SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36271 , F 173, S 8, H B 283093, I/A 6 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
Empresa: AREAUCA OCIO SL
Apoderado
- Lopez Fernandez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15340 , F 79, S 8, H M 257203, I/A 5 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Empresa: CAMPOMADROÑO SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Maria Josefa
- Lopez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 29, S 8, H H 21252, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-21
Empresa: ROCKWOOL PENINSULAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Carpintero Cordero Jose Manuel
- Fernandez-cano Diaz Pedro Luis
- Garcia Lemos Virginia
- Lopez Fernandez Maria Josefa
- Mazo Ver Ana
- Oliver Bulto Diego
- Oses Eraso Santiago Blas
- Pinillos Arroniz Jose Ignacio
- Samanes Sanz Ana Maria
- Urdaniz Sola Arturo
- Vicente Alvarado Maria Lucia
- Villa Solchaga Ignacio
- Villa Solchaga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659 , F 13, S 8, H NA 13414, I/A 86 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-31
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 71, S 8, H CO 32619, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-14
Socio Único
- Lopez Fernandez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 71, S 8, H CO 32619, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-14
Empresa: CENTRO TISKALIA SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26599 , F 145, S 8, H M 479383, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos