LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROVIAL CONSERVACION SL | Administrador Unico | 28/09/2023 | |
AGROVIAL CONSERVACION SL | Socio Unico | 28/09/2023 | |
PLASTICOS ATALAYA SL | Administrador Unico | 01/12/2022 | |
URBANISMO LOCAL SL | Administrador Unico | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS
Empresa: AGROVIAL CONSERVACION SL
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 57, S 8, H CO 30867, I/A 5 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-14
Empresa: AGROVIAL CONSERVACION SL
Consejero
- Llamas Sanchez Antonio
- Lopez Fernandez Francisco Asis
- Ventura Almagro Ana
Presidente
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 57, S 8, H CO 30867, I/A 5 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-14
Empresa: AGROVIAL CONSERVACION SL
Socio Único
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 57, S 8, H CO 30867, I/A 5 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-14
Empresa: PLASTICOS ATALAYA SL
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 154, S 8, H CO 6774, I/A 4 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-14
Empresa: AGROVIAL CONSERVACION SL
Consejero
- Llamas Sanchez Antonio
- Lopez Fernandez Francisco Asis
- Ventura Almagro Ana
Presidente
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 56, S 8, H CO 30867, I/A 4 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-14
Empresa: AGROVIAL CONSERVACION SL
Consejero
- Hidalgo Cardador Juan
- Llamas Sanchez Antonio
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Presidente
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 56, S 8, H CO 30867, I/A 4 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-14
Empresa: AGROVIAL CONSERVACION SL
Consejero
- Llamas Sanchez Antonio
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Presidente
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 55, S 8, H CO 30867, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-14
Empresa: CLUB DE PADEL SAN LUIS SL
Consejero
- Cano Jimenez Daniel
- Castilla Montero Miguel Jose
- Lopez Fernandez Francisco Asis
- Rodriguez Rivas Joaquin Jose
- Torrecillas Quintero Felix
- Torres Rivero Jose Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 215, S 8, H CO 30584, I/A 4 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-14
Empresa: AGROVIAL CONSERVACION SL
Consejero
- Hidalgo Galvez Pedro
- Llamas Sanchez Antonio
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Presidente
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 51, S 8, H CO 30867, I/A 1 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-14
Empresa: URBANISMO LOCAL SL
Administrador Unico
- Lopez Fernandez Francisco Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2035 , F 16, S 8, H CO 26850, I/A 4 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-14
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos