LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | Apoderado Solidario | 21/11/2018 | 19/07/2024 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | Apoderado Solidario | 19/03/2020 | 19/07/2024 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | Apoderado Solidario | 19/07/2024 | |
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA | Apoderado | 18/06/2019 | 15/11/2023 |
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA | Apoderado Solidario | 26/02/2019 | 15/11/2023 |
NATURGY IBERIA SA | Apoderado Solidario | 28/02/2019 | 15/11/2023 |
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA | Apoderado | 02/07/2020 | 15/11/2023 |
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA | Apoderado | 15/11/2023 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
Empresa: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
Apoderado Solidario
- Carreira Veguillas Daniel
- Garcia Fidalgo Jesus
- Gil Sanchez Jose Luis
- Gil Sanchez Jose Luis
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Madariaga Bilbao Ibon
- Matute Alboreca Laura
- Miranda Bonet Antonio
- Subero Jimenez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657667, I/A 150 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Apoderado Solidario
- Arribas Mateo Marta
- Arroyo Sanchez Antonio Jesus
- Buendia Rodriguez Aurelio
- Ganchegui Longueira Maria Teresa
- Gomez Antonio Carlos Antonio
- Iglesias Fernandez Juan Carlos
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Martinez Gonzalez Concepcion
- Ortiz Miguel Alberto
- Prieto Escudero Maria Concepcion
- Ron Valle Julia Nelida
- Sanchez Arroyo Eva Maria
- Torrente Muñoz Maria Isabel
Apoderado
- Arribas Mateo Marta
- Artuñedo Zamorano Irene
- Ballesteros Rodriguez Victoria
- Carrillo Tirado Josefa
- De Miguel Bartolome Daniel
- Del Amo Nicolas Sonia
- Diaz De Teran Lopez Maria
- Escribano Gallardo Roberto
- Ezcurra Solanich Montserrat
- Fernandez Nieto Jose Luis
- Ganchegui Longueira Maria Teresa
- Garcia Coronado Carmen
- Garcia Esteban Javier
- Garcia Redondo Alicia
- Gonzalez Alfaro Maria Isabel
- Holguin Peña Maria Inmaculada
- Iglesias Fernandez Juan Carlos
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Lozano Bujer Ramon
- Lucas Navajas Coronada
- Marco Real Carlos
- Marco Real Carlos
- Martinez Almanza Belen
- Mayor Bellosta Marta
- Montilla Delgado Maria Isabel
- Ortiz Roman Antonio
- Palacios Hernando Carlos
- Perez Ballestar Pilar
- Remesal Cobreros Jose Manuel
- Renobell Santaren Alejandro
- Totusaus Calve Jordi
- Totusaus Calve Jordi
- Vega Rodrigo Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36685 , F 225, S 8, H M 657718, I/A 76 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: NATURGY IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abella Fernandez Antonio
- Aller Blanco Miguel Angel
- Alvarez Fernandez Carlos Javier
- Cortes Rodrigo Ana
- Diaz De Teran Lopez Maria
- Esteban Catalan Francesc Xavier
- Fariza Fernandez Alberto
- Fariza Fernandez Alberto
- Felip Font Joan
- Ferreira Triviño Manuela
- Garcia Esteban Javier
- Garcia Miranda Rojas Juan Celestino
- Garrido Sanchez Jose Luis
- Guinot Madridejos Javier
- Jimenez Tasende Sara
- Lopez Fernandez Carlos
- Mayor Bellosta Marta
- Mohedano Torralbo Maria Jesus
- Ortiz Roman Antonio
- Renobell Santaren Alejandro
- Torrente Muñoz Maria Isabel
- Totusaus Calve Jordi
- Totusaus Calve Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 186, S 8, H M 660799, I/A 117 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Apoderado
- Lopez Fernandez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36685 , F 200, S 8, H M 657718, I/A 32 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Apoderado
- Crespo Miranda Laura
- Franch Calmo Nuria
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Navarro-beltran Viñuales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36685 , F 199, S 8, H M 657718, I/A 30 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Empresa: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
Apoderado Solidario
- Crespo Miranda Laura
- Franch Calmo Nuria
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Navarro-beltran Viñuales Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36682 , F 208, S 8, H M 657667, I/A 77 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28
Apoderado
- Alcala Moreno Carmen
- Alonso Higueras Sofia
- Angoña Palacio Irache
- Anton Sierra-llamazares Alberto
- Arribas Mateo Marta
- Artuñedo Zamorano Irene
- Aviles Garcia Francisco Javier
- Balado Garcia Roberto
- Ballesteros Rodriguez Victoria
- Bautista Casas Sandra Bonifacia
- Caride Salgado Lourdes
- Carrasco Carpio Laura
- Carreira Veguillas Daniel
- Carrillo Tirado Josefa
- Casares Martin Carolina
- Costa Fuste Daniel
- Cuevas Muñoz Florentina
- De Diego Lazaro Julio Cesar
- Del Amo Nicolas Sonia
- Del Pino Bonilla Raul
- Escribano Gallardo Roberto
- Espliego Y Felipe Maria
- Fortunado Pons Laura
- Garcia Coronado Carmen
- Garcia Fidalgo Jesus
- Garcia Martin Francisco Julian
- Golmayo Gaztelu Maria Dolores
- Gomez Morquillas Begoña
- Gonzalez Gonzalez Maria Jesus
- Gonzalez Llama Maria Jose
- Guma Marques Maria Del Mar
- Holguin Peña Maria Inmaculada
- Hortelano Lozano Monica
- Iglesias Fernandez Juan Carlos
- Izaguirre Garcia Cristina
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Lopez Zurdo Oscar
- Lucas Navajas Coronada
- Marcos Menendez Paloma
- Martin De La Infanta Ana
- Martin Tellez Isabel
- Martin Valdivieso Maria Teresa
- Martinez Almanza Belen
- Mas Denia Sergio Pablo
- Mauleon Fernandez Maria Elena
- Merino Bartolome Paloma
- Merino Bartolome Ruth
- Moledo Garcia Miguel Generoso
- Montilla Delgado Maria Isabel
- Moreno Arrabe Raquel
- Olmedo Gomez Nuria
- Otero Prim Daniel
- Palacios Hernando Carlos
- Paz Ruiz Maria Mercedes
- Peñalver Herranz Carlos
- Porta Villar Luis Manuel
- Pozo Gonzalez Joaquin Jose
- Redondo Garcia Maria Jose
- Remesal Cobreros Jose Manuel
- Remirez Iguzquiza Mercedes
- Roman Breton Carlos Jose
- Romero Pena Jorge
- Rueda Gonzalez Maria Marta
- Ruiz Cabeza Antonio
- Serrano Olivares Monica
- Stanek Fermin Maria Jose
- Vega Rodrigo Alicia
- Zoido Odonoghue Brian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36685 , F 195, S 8, H M 657718, I/A 26 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: NATURGY IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arribas Mateo Marta
- Carnerero Ponferrada Maria Llanos
- Chirivella De Andres Miguel Angel
- Duarte Gomez Miguel Francisco
- Esteban Garcia Cesar
- Gomez Muñoz Mar
- Gonzalez Sanchez Francisco Javier
- Guzman Guerra Antonio
- Iglesias Fernandez Juan Carlos
- Llobet Hernandez Daniel
- Llorente Cubillo Nuria
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Lopez Martin Francisco Jose
- Martin Hernandez Carlos Javier
- Mas Denia Sergio Pablo
- Miranda Bonet Antonio
- Monreal Aladren Francisco J
- Moreira Da Silva Fernanda
- Padilla Alejo Francisco Javier
- Palau Mitjanes Montse
- Paniagua Sanchez Alonso
- Perez Rodriguez David Alejandro
- Podadera Navas Ana
- Pombo Fernandez Pablo
- Prieto Leal Baltasar
- Rodriguez Maneiro Jose Nemesio
- Roldan Tellez Alberto
- Ruiz Anton Jose Maria
- Sacristan Perez Maria De Los Angeles
- Sanchez Loureda Jose Antonio
- Teixido Moreno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 132, S 8, H M 660799, I/A 31 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arribas Mateo Marta
- Carnerero Ponferrada Maria Llanos
- Chirivella De Andres Miguel Angel
- Duarte Gomez Miguel Francisco
- Esteban Garcia Cesar
- Gomez Muñoz Mar
- Gonzalez Sanchez Francisco Javier
- Guzman Guerra Antonio
- Iglesias Fernandez Juan Carlos
- Llobet Hernandez Daniel
- Llorente Cubillo Nuria
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Lopez Martin Francisco Jose
- Martin Hernandez Carlos Javier
- Mas Denia Sergio Pablo
- Miranda Bonet Antonio
- Monreal Aladren Francisco J
- Moreira Da Silva Fernanda
- Padilla Alejo Francisco Javier
- Palau Mitjanes Montse
- Paniagua Sanchez Alonso
- Perez Rodriguez David Alejandro
- Podadera Navas Ana
- Pombo Fernandez Pablo
- Prieto Leal Baltasar
- Rodriguez Maneiro Jose Nemesio
- Roldan Tellez Alberto
- Ruiz Anton Jose Maria
- Sacristan Perez Maria De Los Angeles
- Sanchez Loureda Jose Antonio
- Teixido Moreno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36685 , F 189, S 8, H M 657718, I/A 17 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
Apoderado Solidario
- Arribas Mateo Marta
- Benjumeda Alvarez Rafael
- Carnerero Ponferrada Maria Llanos
- Duarte Gomez Miguel Francisco
- Garcia Bragado Manen Sofia
- Gomez Maria Del Mar
- Guzman Guerra Antonio
- Llobet Hernandez Daniel
- Llorente Cubillo Nuria
- Lopez Fernandez Carlos Javier
- Lopez Martin Francisco Jose
- Mas Denia Sergio Pablo
- Miranda Bonet Antonio
- Monreal Aladren Francisco J
- Padilla Alejo Francisco Javier
- Paniagua Sanchez Alonso
- Perez Rodriguez David Alejandro
- Podadera Navas Ana
- Pombo Fernandez Pablo
- Prieto Leal Baltasar
- Roldan Tellez Alberto
- Sacristan Perez Maria De Los Angeles
- Sanchez Loureda Jose Antonio
- Teixido Moreno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36682 , F 184, S 8, H M 657667, I/A 36 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Información de LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos