LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 47 FP | Miem.Com.Ctr | 08/01/2021 | 24/05/2024 |
PENSIONS CAIXA 47 FP | MRO.COMS.CTR | 01/12/2015 | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS
Empresa: PENSIONS CAIXA 47 FP
Miem.Com.Ctr
- Bastante Sumaza Luis
- Bergado Barredo Jose Ramon
- Calva Gutierrez Francisco
- Diez Macho Carlos
- Garcia Sanchez Manuel
- Gutierrez Rozas Jose Maria
- Gutierrez Simon Gerardo
- Iglesias Arribas Jose Carlos
- Lopez Fernandez Cabrera Jose Luis
- Marcos Gomez Ramiro
- Ortiz Rico Ernesto
- Riaza Contreras Antonio
- Toca Otero Antonio
- Valcarcel De La Vega Luis
- Zarate Barron Ruben
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663956, I/A 14 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 47 FP
Miem.Com.Ctr
- Azcarate Gomez Antonio
- Bastante Sumaza Luis
- Bergado Barredo Jose Ramon
- Calva Gutierrez Francisco
- De Esteban Hermoso Aitor
- Diez Macho Carlos
- Garcia Sanchez Manuel
- Gonzalez Arin Alberto Cesar
- Gutierrez Simon Gerardo
- Lopez Fernandez Cabrera Jose Luis
- Marcos Gomez Ramiro
- Valcarcel De La Vega Luis
- Valero Artola Carlos
- Zarate Barron Ruben
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37212 , F 219, S 8, H M 663956, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 47 FP
Miem.Com.Ctr
- Arendo Giraldos Emeterio
- Azcarate Gomez Antonio
- Calva Gutierrez Francisco
- Diez Macho Carlos
- Gonzalez Arin Alberto Cesar
- Gutierrez Simon Gerardo
- Lopez Fernandez Cabrera Jose Luis
- Lopez Villanueva Jose Alberto
- Marcos Gomez Ramiro
- Paton Fernandez Francisco Javier
- Presmanes Gutierrez Teresa
- Valcarcel De La Vega Luis
- Valero Artola Carlos
- Zarate Barron Ruben
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37212 , F 219, S 8, H M 663956, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 47 FP
MRO.COMS.CTR
- Arnedo Giraldos Emeterio
- Azcarate Gomez Antonio
- Calva Gutierrez Francisco
- Diez Macho Carlos
- Gutierrez Rozas Jose Maria
- Gutierrez Simon Gerardo
- Lopez Fernandez Cabrera Jose Luis
- Lopez Villanueva Jose Alberto
- Marcos Gomez Ramiro
- Martin Hernandez Francisco Javier
- Paton Fernandez Francisco Javier
- Valcarcel De La Vega Luis
- Valero Artola Carlos
- Zarate Barron Ruben
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 3, S 8, H B 257010, I/A 28 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 47 FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
- Lopez Fernandez Cabrera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 2, S 8, H B 257010, I/A 27 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Información de LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ CABRERA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos