LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NETEX KNOWLEDGE FACTORY SA | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2017 | |
NETEX KNOWLEDGE FACTORY SA | MeCoNoRe | 28/06/2017 | |
WEMIBONO INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 06/06/2017 | |
NETEX KNOWLEDGE FACTORY SA | Consejero | 02/06/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS
Empresa: NETEX KNOWLEDGE FACTORY SA
Consejero
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
- Mosteiro Lopez Jose Ramon
- Sanchez Rivas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 17930, I/A 31 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-15
Empresa: NETEX KNOWLEDGE FACTORY SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 17930, I/A 31 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-15
Empresa: NETEX LEARNING IBERIA SL
Administrador Solidario
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
- Mosteiro Lopez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 5, S 8, H C 36198, I/A 5 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-15
Empresa: NETEX KNOWLEDGE FACTORY SA
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
- Mosteiro Lopez Jose Ramon
MeCoNoRe
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
- Sanchez Rivas Francisco Javier
- Veiga Rial Telesforo
PreComNomRe
SeCoNoRe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 10, S 8, H C 17930, I/A 15 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-15
Empresa: WEMIBONO INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
- Mosteiro Lopez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 34, S 8, H C 56041, I/A 1 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-15
Empresa: NETEX KNOWLEDGE FACTORY SL
Consejero
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
- Mosteiro Lopez Jose Ramon
- VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA
Presidente
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 225, S 8, H C 17930, I/A 14 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-15
Empresa: NETEX KNOWLEDGE FACTORY SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Ezquerro Jose Carlos
- Mosteiro Lopez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 225, S 8, H C 17930, I/A 14 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-15
Información de LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ EZQUERRO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos