LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIC SL | Apoderado Solidario | 29/05/2019 | |
CONSORCIO MAYORISTA SA | Apoderado Solidario | 28/05/2019 | |
MAGAL SA | Apoderado | 05/01/2012 | |
CONSORCIO MAYORISTA SA | Apoderado | 05/01/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO
Empresa: FIC SL
Apoderado Solidario
- Lopez Estrada Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23621 , F 110, S 8, H B 57992, I/A 10 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: CONSORCIO MAYORISTA SA
Apoderado Solidario
- Lopez Estrada Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22545 , F 168, S 8, H B 52810, I/A 42 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: CONSORCIO MAYORISTA SA
Apoderado
- Lopez Estrada Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22545 , F 164, S 8, H B 52810, I/A 36 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Empresa: MAGAL SA
Apoderado
- Lopez Estrada Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23622 , F 130, S 8, H B 57976, I/A 11 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Información de LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ESTRADA MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos