LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIMAUTO ASISTENCIA SL | Administrador Solidario | 12/09/2022 | |
AQEG SRL | Secretario | 06/10/2021 | |
AQEG SRL | Consejero | 06/10/2021 | |
EDELNE SL | Administrador Unico | 24/01/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ASEAGEST HISPALIS SL
Liquidador Unico
- Lopez Estevez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674 , F 98, S 8, H SE 96799, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: ASEAGEST HISPALIS SL
Socio único
- Lopez Estevez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674 , F 98, S 8, H SE 96799, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: ASEAGEST HISPALIS SL
Administrador Unico
- Lopez Estevez Miguel Angel
Liquidador Unico
- Lopez Estevez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674 , F 98, S 8, H SE 96799, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: MIMAUTO ASISTENCIA SL
Administrador Solidario
- Hombrados Serrano Manuel
- Lopez Estevez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43686 , F 204, S 8, H M 771191, I/A 1 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Empresa: AQEG SRL
Consejero
- Arregui De Soto Manuel
- Lopez Estevez Miguel Angel
- Muñoz Rangel Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Lopez Estevez Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7114 , F 40, S 8, H SE131894, I/A 1 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-41
Empresa: EDELNE SL
Administrador Unico
- Lopez Estevez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 44, S 8, H PO 1677, I/A 11 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-36
Empresa: EDELNE SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Estevez Miguel Angel
- Maquieira Garcia Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 963, F 44, S 8, H PO 1677, I/A 11 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-36
Empresa: ASEAGEST HISPALIS SL
Administrador Unico
- Lopez Estevez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674 , F 97, S 8, H SE 96799, I/A 1 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-41
Empresa: ASEAGEST HISPALIS SL
Socio Único
- Lopez Estevez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674 , F 97, S 8, H SE 96799, I/A 1 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-41
Información de LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ESTEVEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos