LOPEZ ESTEBAN RAFAELA
Informe ejecutivo de LOPEZ ESTEBAN RAFAELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ ESTEBAN RAFAELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAPICERIAS ARGANDA COMERCIALES INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 26/12/2011 | 03/08/2016 |
TAPICERIAS ARGANDA COMERCIALES INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 15/07/2011 | 19/05/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ESTEBAN RAFAELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ESTEBAN RAFAELA
Administrador Unico
- Lopez Esteban Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28311 , F 126, S 8, H M 509927, I/A 7 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Socio Único
- Lopez Esteban Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28311 , F 125, S 8, H M 509927, I/A 5 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Administrador Unico
- Lopez Esteban Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28311 , F 125, S 8, H M 509927, I/A 4 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-28
Información de LOPEZ ESTEBAN RAFAELA
Mostramos los datos de LOPEZ ESTEBAN RAFAELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ESTEBAN RAFAELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos