LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL
Informe ejecutivo de LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREDIA SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
TREDIA SOLUTIONS SL | Socio Unico | 04/04/2024 | |
HOP EDITORIALS SL | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
EFICADS MEDIA GROUP SL | Administrador Unico | 27/07/2021 | |
EFICADS MEDIA GROUP SL | Socio Unico | 27/07/2021 | |
CANDIAC DEVELOPS SL | Socio Unico | 23/10/2013 | |
CANDIAC DEVELOPS SL | Administrador Unico | 23/10/2013 | |
DIGITAL RESULTS SL | Socio Unico | 17/06/2010 | |
DIGITAL RESULTS SL | Administrador Unico | 17/06/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL
Empresa: TREDIA SOLUTIONS SL
Nuevo Socio Único
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42311 , F 104, S 8, H M 749012, I/A 4 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: TREDIA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42311 , F 103, S 8, H M 749012, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: HOP EDITORIALS SL
Administrador Unico
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42336 , F 4, S 8, H M 749362, I/A 4 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: EFICADS MEDIA GROUP SL
Administrador Unico
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37188 , F 208, S 8, H M 663599, I/A 4 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Empresa: EFICADS MEDIA GROUP SL
Socio Único
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37188 , F 208, S 8, H M 663599, I/A 4 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Empresa: CANDIAC DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31399 , F 2, S 8, H M 565173, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Empresa: CANDIAC DEVELOPS SL
Socio Único
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31399 , F 2, S 8, H M 565173, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Administrador Unico
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 113, S 8, H M 498679, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28
Socio Único
- Lopez Escudero German Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 113, S 8, H M 498679, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28
Información de LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL
Mostramos los datos de LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ESCUDERO GERMAN RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos