LOPEZ DUVERNELL CRISTINA
Informe ejecutivo de LOPEZ DUVERNELL CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ DUVERNELL CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS LORNELL SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
ALERMO INVERSIONES SL | Apoderado | 25/01/2023 | |
TUBOS NEUPEX SA | Apoderado Solidario | 01/02/2022 | |
TERMOCONCEPT SL | Apoderado | 26/01/2022 | |
POLYTHERM SISTEMAS SA | Apoderado Solidario | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DUVERNELL CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DUVERNELL CRISTINA
Empresa: SISTEMAS LORNELL SL
Administrador Solidario
- Lopez Duvernell Cristina
- Lopez Duvernell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22660 , F 68, S 8, H M 405240, I/A 3 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: SISTEMAS LORNELL SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Duvernell Cristina
- Lopez Duvernell Miguel
Consejero
- Lopez Duvernell Cristina
- Lopez Duvernell Isabel
- Lopez Duvernell Miguel
Presidente
Secretario
- Lopez Duvernell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22660 , F 68, S 8, H M 405240, I/A 3 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: ALERMO INVERSIONES SL
Apoderado
- Lopez Duvernell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18983 , F 48, S 8, H M 331642, I/A 4 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: TUBOS NEUPEX SA
Apoderado Solidario
- Lopez Duvernell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 187, S 8, H GU 3244, I/A 11 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-19
Empresa: TERMOCONCEPT SL
Apoderado
- Lopez Duvernell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9265 , F 216, S 8, H M 12788, I/A 15 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-28
Empresa: TERMOCONCEPT SL
Apoderado
- Duvernell Huppertz Renate
- Lopez Duvernell Cristina
- Lopez Duvernell Miguel
- Lopez Touzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9265 , F 216, S 8, H M 12788, I/A 15 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-28
Empresa: TERMOCONCEPT SL
Administrador Solidario
- Lopez Duvernell Cristina
- Lopez Duvernell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9265 , F 212, S 8, H M 12788, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Empresa: TUBOS NEUPEX SA
Administrador Solidario
- Lopez Duvernell Cristina
- Miguel Lopez Duvernell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 82, S 8, H GU 3244, I/A 9 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-19
Empresa: POLYTHERM SISTEMAS SA
Apoderado Solidario
- Lopez Duvernell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42927 , F 203, S 8, H M 96386, I/A 32 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: POLYTHERM SISTEMAS SA
Administrador Solidario
- Lopez Duvernell Cristina
- Lopez Duvernell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5891 , F 89, S 8, H M 96386, I/A 31 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ DUVERNELL CRISTINA
Mostramos los datos de LOPEZ DUVERNELL CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DUVERNELL CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos